HENRIK WIBOLTT
Informe ejecutivo de HENRIK WIBOLTT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HENRIK WIBOLTT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOSS IBERIA SA | REPR.143 RRM | 28/07/2020 | |
FOSS IBERIA SA | Presidente | 13/01/2020 | |
FOSS IBERIA SA | Consejero | 13/01/2020 | |
FOSS IBERIA SA | Consejero | 18/03/2015 |
VINCULACIONES DE HENRIK WIBOLTT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIK WIBOLTT
Empresa: FOSS IBERIA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Henrik Wiboltt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 127, S 8, H B 16387, I/A 69 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-08
Empresa: FOSS IBERIA SA
Consejero
- Henrik Wiboltt
Presidente
- Henrik Wiboltt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 126, S 8, H B 16387, I/A 68 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: FOSS IBERIA SA
Consejero
- Henrik Wiboltt
Presidente
- Henrik Wiboltt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 125, S 8, H B 16387, I/A 61 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Información de HENRIK WIBOLTT
Mostramos los datos de HENRIK WIBOLTT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIK WIBOLTT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos