HENRIK JOHN LOHSE
Informe ejecutivo de HENRIK JOHN LOHSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENRIK JOHN LOHSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZYXEL COMMUNICATIONS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 26/03/2018 | |
ZYXEL COMMUNICATIONS IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 09/03/2018 |
VINCULACIONES DE HENRIK JOHN LOHSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIK JOHN LOHSE
Empresa: ZYXEL NETWORKS AS
Apoderado Mancomunado
- Fiocchi Viviana
- Henrik John Lohse
Apoderado
- Henrik John Lohse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39464 , F 123, S 8, H M 700682, I/A 3 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: ZYXEL COMMUNICATIONS IBERIA SL
Apoderado
- Fiocchi Viviana
- Garrido Ribo Clara
- Henrik John Lohse
- Henrik John Lohse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37543 , F 40, S 8, H M 669201, I/A 6 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: ZYXEL NETWORKS AS
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39464 , F 123, S 8, H M 700682, I/A 2 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Empresa: ZYXEL NETWORKS AS
Apoderado
- Henrik John Lohse
R.L.C.Perma.
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39464 , F 120, S 8, H M 700682, I/A 1 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Empresa: ZYXEL COMMUNICATIONS IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Henrik John Lohse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43937 , F 223, S 8, H B 442207, I/A 11 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: ZYXEL COMMUNICATIONS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Christel Hanne Nielsen
- Hanne Brunvoll Nielsen
- Henrik John Lohse
- Viviana Fiocchi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43937 , F 223, S 8, H B 442207, I/A 10 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Información de HENRIK JOHN LOHSE
Mostramos los datos de HENRIK JOHN LOHSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIK JOHN LOHSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos