HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS
Informe ejecutivo de HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ING COMMERCIAL FINANCE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 10/07/2009 | 24/11/2011 |
ING LEASE ESPAÑA SA | Consejero | 19/08/2009 | 19/01/2011 |
ING LEASE ESPAÑA SA | Presidente | 19/08/2009 | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS
Empresa: ING COMMERCIAL FINANCE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Hendrikus Franciscus Theodorus Frederiks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39720 , F 43, S 8, H B 352391, I/A 8 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Empresa: ING LEASE ESPAÑA EFC SA
Consejero
- Hendrikus Franciscus Theodorus Frederiks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 73, S 8, H B 5378, I/A 194 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Empresa: ING LEASE ESPAÑA EFC SA
Presidente
- Hendrikus Franciscus Theodorus Frederiks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 72, S 8, H B 5378, I/A 193 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Empresa: ING LEASE ESPAÑA EFC SA
Presidente
- Hendrikus Franciscus Theodorus Frederiks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41385 , F 71, S 8, H B 5378, I/A 189 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Empresa: ING LEASE ESPAÑA EFC SA
Consejero
- Hendrikus Franciscus Theodorus Frederiks
- Krzysztof Jaroslaw Bielecki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36038 , F 114, S 8, H B 5378, I/A 188 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Empresa: ING COMMERCIAL FINANCE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Hendrikus Franciscus Theodorus Frederiks
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39720 , F 43, S 8, H B 352391, I/A 7 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-08
Información de HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS
Mostramos los datos de HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENDRIKUS FRANCISCUS THEODORUS FREDERIKS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos