HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER
Informe ejecutivo de HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALICIAVISTA INMO SL | Socio Unico | 05/12/2018 |
VINCULACIONES DE HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER
Empresa: TROPICAL CLASS LAND SL
Apoderado
- Hendrik Van Der Weide Jacobus Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 64, S 8, H LU 7965, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-27
Empresa: GALICIAVISTA INMO SL
Administrador Unico
- Hendrik Van Der Weide Jacobus Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 152, S 8, H LU 10156, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-27
Empresa: GALICIAVISTA INMO SL
Administrador Unico
- Hendrik Van Der Weide Jacobus Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 152, S 8, H LU 10156, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-27
Empresa: GALICIAVISTA INMO SL
Socio Único
- Hendrik Van Der Weide Jacobus Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 152, S 8, H LU 10156, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-27
Información de HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER
Mostramos los datos de HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENDRIK VAN DER WEIDE JACOBUS PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos