HENDERSON LORI MARIE
Informe ejecutivo de HENDERSON LORI MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HENDERSON LORI MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODERNA BIOTECH SPAIN SL | Representante | 17/09/2020 | 12/01/2022 |
CURIA GLOBAL SL | Administrador Solidario | 30/11/2015 | 22/01/2018 |
ALBANY MOLECULAR RESEARCH INC | R.L.C.Perma. | 22/05/2015 | 16/03/2016 |
CURIA GLOBAL SL | Administrador Unico | 08/07/2015 | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE HENDERSON LORI MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENDERSON LORI MARIE
Empresa: MODERNA BIOTECH SPAIN SL
Administrador Unico
Representante
- Henderson Lori Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42363 , F 182, S 8, H M 717822, I/A 10 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: CROYDE DIRECTORSHIP SL
Administrador Unico
Representante
- Henderson Lori Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40418 , F 14, S 8, H M 717822, I/A 3 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Empresa: ALBANY MOLECULAR RESEARCH SPAIN SL
Administrador Solidario
- Henderson Lori Marie
- Inez Ladin Felicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33479 , F 214, S 8, H M 602674, I/A 9 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: ALBANY MOLECULAR RESEARCH INC
R.L.C.Perma.
- Henderson Lori Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33413 , F 88, S 8, H M 601472, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: EXIRISK SPAIN SL
Administrador Solidario
- Henderson Lori Marie
- Inez Ladin Felicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33479 , F 213, S 8, H M 602674, I/A 6 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Empresa: EXIRISK SPAIN SL
Administrador Unico
- Henderson Lori Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33479 , F 213, S 8, H M 602674, I/A 6 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Empresa: EXIRISK SPAIN SL
Administrador Unico
- Henderson Lori Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33479 , F 212, S 8, H M 602674, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: ALBANY MOLECULAR RESEARCH INC
R.L.C.Perma.
- Henderson Lori Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33413 , F 84, S 8, H M 601472, I/A 1 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Información de HENDERSON LORI MARIE
Mostramos los datos de HENDERSON LORI MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENDERSON LORI MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos