HENARES MAQUEDA JOAQUIN
Informe ejecutivo de HENARES MAQUEDA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENARES MAQUEDA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COJIRATE EXLIN SL | Socio Unico | 09/05/2016 | |
COJIRATE EXLIN SL | Administrador Unico | 09/05/2016 | |
RUGA INTE 2000 SL | Socio Unico | 18/03/2016 | |
RUGA INTE 2000 SL | Administrador Unico | 18/03/2016 |
VINCULACIONES DE HENARES MAQUEDA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENARES MAQUEDA JOAQUIN
Empresa: COJIRATE EXLIN SL
Administrador Unico
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 134, S 8, H PM 78754, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-07
Empresa: COJIRATE EXLIN SL
Socio Único
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 134, S 8, H PM 78754, I/A 1 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-07
Empresa: RUGA INTE 2000 SL
Administrador Unico
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 32, S 8, H PM 78319, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-07
Empresa: RUGA INTE 2000 SL
Socio Único
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2651 , F 32, S 8, H PM 78319, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-07
Empresa: PINOS VERDES MALLORCA SL
Administrador Unico
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 137, S 8, H PM 66237, I/A 3 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
Empresa: PINOS VERDES MALLORCA SL
Administrador Unico
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 136, S 8, H PM 66237, I/A 1 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-07
Empresa: PINOS VERDES MALLORCA SL
Socio Único
- Henares Maqueda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 136, S 8, H PM 66237, I/A 1 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-07
Información de HENARES MAQUEDA JOAQUIN
Mostramos los datos de HENARES MAQUEDA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENARES MAQUEDA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos