HENARES MADUEÑO JOAQUIN
Informe ejecutivo de HENARES MADUEÑO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HENARES MADUEÑO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBAICHUSI SL | Administrador Unico | 11/01/2022 | 04/07/2023 |
IBAICHUSI SL | Socio Unico | 11/01/2022 | 04/07/2023 |
IBAICHUSI SL | Liquidador | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
SERBATIC SISTEMAS TECNOLOGICOS SA | Apoderado | 11/06/2010 | 11/05/2018 |
QUINSIT MOBILENNIUM SL | Administrador Unico | 02/06/2014 | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE HENARES MADUEÑO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENARES MADUEÑO JOAQUIN
Empresa: IBAICHUSI SL
Liquidador
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42898 , F 78, S 8, H M 758370, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: IBAICHUSI SL
Administrador Unico
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42898 , F 78, S 8, H M 758370, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: IBAICHUSI SL
Administrador Unico
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42898 , F 78, S 8, H M 758370, I/A 1 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: IBAICHUSI SL
Socio Único
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42898 , F 78, S 8, H M 758370, I/A 1 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: SERBATIC SISTEMAS TECNOLOGICOS SA
Apoderado
- Henares Madueño Joaquin
- Rueda Ceballos Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32777 , F 177, S 8, H M 589984, I/A 10 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: QUINSIT MOBILENNIUM SL
Administrador Unico
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32243 , F 93, S 8, H M 580368, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: QUINSIT MOBILENNIUM SL
Administrador Unico
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32243 , F 90, S 8, H M 580368, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Empresa: SERBATIC SISTEMAS TECNOLOGICOS SA
Apoderado
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 117, S 8, H NA024362, I/A00003 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-31
Empresa: SERBATIC SISTEMAS TECNOLOGICOS SA
Apoderado
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 118, S 8, H NA024362, I/A00005 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-31
Empresa: SERBATIC SISTEMAS TECNOLOGICOS SA
Apoderado
- Henares Madueño Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 118, S 8, H NA024362, I/A00004 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-31
Información de HENARES MADUEÑO JOAQUIN
Mostramos los datos de HENARES MADUEÑO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENARES MADUEÑO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos