HENAREJOS ORENES BEGOÑA
Informe ejecutivo de HENAREJOS ORENES BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HENAREJOS ORENES BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA HENASAN SL | Administrador Unico | 26/07/2024 | |
FISIOGYMHENAREJOS SL | Apoderado Solidario | 21/05/2014 |
VINCULACIONES DE HENAREJOS ORENES BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENAREJOS ORENES BEGOÑA
Empresa: FISIOGYMHENAREJOS SL
Administrador Solidario
- Henarejos Orenes Begoña
- Henarejos Orenes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 139354, I/A 5 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-03
Empresa: CLINICA HENASAN SL
Administrador Unico
- Henarejos Orenes Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192719, I/A 1 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-03
Empresa: FISIOGYMHENAREJOS SL
Administrador Solidario
- Henarejos Orenes Begoña
- Henarejos Orenes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 223, S 8, H A 139354, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-03
Empresa: FISIOGYMHENAREJOS SL
Apoderado Solidario
- Henarejos Orenes Begoña
- Henarejos Orenes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 222, S 8, H A 139354, I/A 2 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-03
Información de HENAREJOS ORENES BEGOÑA
Mostramos los datos de HENAREJOS ORENES BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENAREJOS ORENES BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos