HELMLING JENS CHRISTIAN
Informe ejecutivo de HELMLING JENS CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HELMLING JENS CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESAS REUNIDAS DE COMERCIO EXTERIOR SA | Administrador Unico | 20/09/2024 | |
EMPRESAS REUNIDAS DE COMERCIO EXTERIOR SA | Socio Unico | 18/12/2013 |
VINCULACIONES DE HELMLING JENS CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HELMLING JENS CHRISTIAN
Administrador Unico
- Helmling Jens Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 43546, I/A 36 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-28
Administrador Unico
- Helmling Jens Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 99, S 8, H M 43546, I/A 35 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-28
Socio Único
- Helmling Jens Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 99, S 8, H M 43546, I/A 34 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Administrador Unico
- Helmling Jens Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 99, S 8, H M 43546, I/A 33 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Información de HELMLING JENS CHRISTIAN
Mostramos los datos de HELMLING JENS CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HELMLING JENS CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos