HELLENBRAND MICHAEL
Informe ejecutivo de HELLENBRAND MICHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HELLENBRAND MICHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OXYHEALTH EUROPE SL | Apoderado | 05/07/2017 | |
SAN MIGUEL CAPITAL SL | Administrador Unico | 27/01/2017 |
VINCULACIONES DE HELLENBRAND MICHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HELLENBRAND MICHAEL
Empresa: OXYHEALTH EUROPE SL
Apoderado
- Hellenbrand Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 211, S 8, H A 137340, I/A 4 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-03
Empresa: OXYHEALTH EUROPE SL
Administrador Unico
- Hellenbrand Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 211, S 8, H A 137340, I/A 3 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-03
Empresa: GRUPO LIFEMED SL
Administrador Unico
- Hellenbrand Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3728 , F 211, S 8, H A 137340, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-03
Empresa: SAN MIGUEL CAPITAL SL
Administrador Unico
- Hellenbrand Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 203, S 8, H A 153501, I/A 2 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-03
Información de HELLENBRAND MICHAEL
Mostramos los datos de HELLENBRAND MICHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HELLENBRAND MICHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos