HELGUERO CALVO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de HELGUERO CALVO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HELGUERO CALVO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTALAR SL | Presidente | 26/02/2018 | |
CANTALAR SL | Consejero Delegado | 26/02/2018 | |
CANTALAR SL | Consejero | 26/02/2018 | |
HAZAS DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 31/07/2013 | 05/04/2017 |
EL PORTILLO DEL PARDO 2000 SL | Administrador Solidario | 07/05/2015 | 26/07/2016 |
EL PORTILLO DEL PARDO 2000 SL | Administrador Unico | 07/05/2015 | |
ESTUDIO PEIRONCELY SL | Administrador Unico | 16/03/2009 | |
ESTUDIO PEIRONCELY SL | Liquidador | 16/03/2009 | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE HELGUERO CALVO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HELGUERO CALVO MARIA JOSE
Empresa: CANTALAR SL
Consejero Delegado
- Helguero Calvo Maria Jose
Consejero
- Cruz Villalon Rosario
- Helguero Calvo Maria Jose
- Hernando Helguero Maria
Presidente
- Helguero Calvo Maria Jose
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 122, S 8, H S 554, I/A 2 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-39
Empresa: EL PORTILLO DEL PARDO 2000 SL
Administrador Solidario
- Helguero Calvo Maria Jose
- Hernando Helguero Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13687 , F 135, S 8, H M 223082, I/A 8 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Empresa: EL PORTILLO DEL PARDO 2000 SL
Administrador Solidario
- Helguero Calvo Maria Jose
- Hernando Helguero Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13687 , F 134, S 8, H M 223082, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: EL PORTILLO DEL PARDO 2000 SL
Administrador Unico
- Helguero Calvo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13687 , F 134, S 8, H M 223082, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: HAZAS DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Helguero Calvo Maria Jose
- Hernando Avendaño Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14048 , F 191, S 8, H M 230584, I/A 14 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Empresa: ESTUDIO PEIRONCELY SL
Liquidador
- Helguero Calvo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13396 , F 3, S 8, H M 47888, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Empresa: ESTUDIO PEIRONCELY SL
Administrador Unico
- Helguero Calvo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13396 , F 3, S 8, H M 47888, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Información de HELGUERO CALVO MARIA JOSE
Mostramos los datos de HELGUERO CALVO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HELGUERO CALVO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos