HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL
Informe ejecutivo de HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2014 | 15/02/2016 |
BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2010 | 30/09/2015 |
BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL | Apoderado | 06/11/2012 | 15/05/2014 |
VINCULACIONES DE HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL
Empresa: BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Colodron Uralde Ignacio
- Helder Dario Guimaraes Amaral
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 15, S 8, H B 120115, I/A 51 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Helder Dario Guimaraes Amaral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 14, S 8, H B 120115, I/A 50 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Empresa: BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bart A A Vandenborre
- Christopher Mackie Dawson
- Colodron Uralde Ignacio
- Daniel Balthazard
- Helder Dario Guimaraes Amaral
- Jean Guilhem Carlier
- Steve Pelletier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 13, S 8, H B 120115, I/A 49 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL
Apoderado
- Christopher Mackie Dawson
- Claude Ferland
- Frederic Andre Michel Gaudin
- Helder Dario Guimaraes Amaral
- Jose Boisjoli
- Martin Langelier
- Stephanie Vaillancourt
- Steve Pelletier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 13, S 8, H B 120115, I/A 49 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL
Apoderado
- Christopher Mackie Dawson
- Claude Ferland
- Frederic Andre Michel Gaudin
- Helder Dario Guimaraes Amaral
- Jose Boisjoli
- Martin Langelier
- Stephanie Vaillancourt
- Steve Pelletier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39294 , F 190, S 8, H B 120115, I/A 45 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Helder Dario Guimaraes Amaral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39294 , F 189, S 8, H B 120115, I/A 43 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-08
Información de HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL
Mostramos los datos de HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HELDER DARIO GUIMARAES AMARAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos