HEINING GEORGE EDWARD
Informe ejecutivo de HEINING GEORGE EDWARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HEINING GEORGE EDWARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JCB MAQUINARIA SA | Director General | 10/12/2018 | 05/12/2023 |
JCB MAQUINARIA SA | Vicepresidente | 03/07/2018 | 10/12/2018 |
JCB MAQUINARIA SA | Consejero | 28/11/2016 | 10/12/2018 |
JCB MAQUINARIA SA | Consejero Delegado Solidario | 26/01/2017 | 10/12/2018 |
VINCULACIONES DE HEINING GEORGE EDWARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEINING GEORGE EDWARD
Empresa: JCB MAQUINARIA SA
Director General
- Heining George Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 10, S 8, H M 49354, I/A 54 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: JCB MAQUINARIA SA
Director General
- Heining George Edward
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 8, S 8, H M 49354, I/A 52 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: JCB MAQUINARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Heining George Edward
Consejero
- Heining George Edward
Vicepresidente
- Heining George Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 8, S 8, H M 49354, I/A 52 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: JCB MAQUINARIA SA
Consejero
Vicepresidente
- Heining George Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 8, S 8, H M 49354, I/A 51 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: JCB MAQUINARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Heining George Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 6, S 8, H M 49354, I/A 49 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: JCB MAQUINARIA SA
Consejero
- Heining George Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 6, S 8, H M 49354, I/A 48 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Información de HEINING GEORGE EDWARD
Mostramos los datos de HEINING GEORGE EDWARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEINING GEORGE EDWARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos