HEIKO LANGE
Informe ejecutivo de HEIKO LANGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HEIKO LANGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL SL | Consejero | 31/05/2013 | 09/05/2017 |
ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL SL | Apoderado | 10/12/2012 | 13/04/2017 |
VINCULACIONES DE HEIKO LANGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEIKO LANGE
Empresa: ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL SL
Consejero
- Heiko Lange
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44674 , F 204, S 8, H B 346744, I/A 19 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Empresa: ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL SL
Apoderado
- Heiko Lange
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44674 , F 203, S 8, H B 346744, I/A 18 (13/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Empresa: ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL SL
Consejero
- Dieter Karmann
- Esteve Tutusaus Juan
- Heiko Lange
- Rigau Cañardo Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39465 , F 55, S 8, H B 346744, I/A 9 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-08
Empresa: ARAG SERVICES SPAIN & PORTUGAL SL
Apoderado
- Esteve Tutusaus Joan
- Heiko Lange
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39465 , F 54, S 8, H B 346744, I/A 7 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
Información de HEIKO LANGE
Mostramos los datos de HEIKO LANGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEIKO LANGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos