HEALY HAYES HELEN PATRICIA
Informe ejecutivo de HEALY HAYES HELEN PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEALY HAYES HELEN PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICA DE ALQUILERES SL | Administrador Unico | 17/05/2023 | 20/03/2024 |
EMERITENSE DE AUTOMOVILES SL | Administrador Unico | 30/12/2013 | 07/03/2024 |
VINCULACIONES DE HEALY HAYES HELEN PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEALY HAYES HELEN PATRICIA
Empresa: UNICA DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Healy Hayes Helen Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 136, S 8, H TF 70131, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Empresa: EMERITENSE DE AUTOMOVILES SL
Administrador Unico
- Healy Hayes Helen Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 111, S 8, H TF 70429, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-38
Empresa: UNICA DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Healy Hayes Helen Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 135, S 8, H TF 70131, I/A 2 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-38
Empresa: EMERITENSE DE AUTOMOVILES SL
Administrador Unico
- Healy Hayes Helen Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109, L 1, F 175, S 8, H BA 6308, I/A 7 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-06
Información de HEALY HAYES HELEN PATRICIA
Mostramos los datos de HEALY HAYES HELEN PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEALY HAYES HELEN PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos