HE XIAOLING
Informe ejecutivo de HE XIAOLING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HE XIAOLING
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVI ATELIER SL | Administrador Unico | 05/10/2022 | |
LIU HE SHI SL | Administrador Solidario | 30/06/2011 |
VINCULACIONES DE HE XIAOLING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HE XIAOLING
Empresa: VIVI ATELIER SL
Administrador Unico
- He Xiaoling
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44118 , F 24, S 8, H M 778077, I/A 1 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: FUCILARA SL
Liquidador
- He Xiaoling
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32378 , F 215, S 8, H M 582818, I/A 3 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: FUCILARA SL
Administrador Unico
- He Xiaoling
Liquidador
- He Xiaoling
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32378 , F 215, S 8, H M 582818, I/A 3 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: FUCILARA SL
Administrador Unico
- He Xiaoling
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32378 , F 210, S 8, H M 582818, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Empresa: LIU HE SHI SL
Administrador Solidario
- He Xiaojing
- He Xiaoling
- Liu Libin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 20, S 8, H TO 32891, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-45
Información de HE XIAOLING
Mostramos los datos de HE XIAOLING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HE XIAOLING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos