HE TIAOQIU
Informe ejecutivo de HE TIAOQIU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HE TIAOQIU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SES HERMANA FASHION SL | Socio Unico | 29/06/2017 | |
SES HERMANA FASHION SL | Administrador Unico | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE HE TIAOQIU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HE TIAOQIU
Empresa: SES HERMANA FASHION SL
Socio Único
- He Tiaoqiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 96, S 8, H CO 30659, I/A 6 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-14
Empresa: SES HERMANA FASHION SL
Administrador Unico
- He Tiaoqiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 95, S 8, H CO 30659, I/A 5 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-14
Empresa: SES HERMANA FASHION SL
Administrador Unico
- He Tiaoqiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 95, S 8, H CO 30659, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-14
Empresa: SES HERMANA FASHION SL
Administrador Unico
- He Tiaoqiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27935 , F 190, S 8, H M 503531, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: SES HERMANA FASHION SL
Socio Único
- He Tiaoqiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27935 , F 190, S 8, H M 503531, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Información de HE TIAOQIU
Mostramos los datos de HE TIAOQIU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HE TIAOQIU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos