HAWORTH JONATHAN LEE
Informe ejecutivo de HAWORTH JONATHAN LEE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HAWORTH JONATHAN LEE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J. C. B. MANAGMENT EUROPA SL | Administrador Solidario | 17/06/2020 | 02/07/2024 |
J. C. B. MANAGMENT EUROPA SL | Administrador Unico | 31/01/2018 | 29/05/2019 |
VINCULACIONES DE HAWORTH JONATHAN LEE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAWORTH JONATHAN LEE
Empresa: J. C. B. MANAGMENT EUROPA SL
Administrador Solidario
- Haworth Jonathan Lee
- Krom Menno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39098, I/A 6 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-31
Empresa: J. C. B. MANAGMENT EUROPA SL
Administrador Solidario
- Gerken Gerben Eelke
- Haworth Jonathan Lee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 180, S 8, H NA 39098, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Empresa: J. C. B. MANAGMENT EUROPA SL
Administrador Unico
- Haworth Jonathan Lee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 153, S 8, H SS 22917, I/A 10 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-20
Empresa: J. C. B. MANAGMENT EUROPA SL
Administrador Unico
- Haworth Jonathan Lee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 151, S 8, H SS 22917, I/A 6 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Información de HAWORTH JONATHAN LEE
Mostramos los datos de HAWORTH JONATHAN LEE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAWORTH JONATHAN LEE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos