HAWES SARAH ANNE
Informe ejecutivo de HAWES SARAH ANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HAWES SARAH ANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 04/10/2016 |
CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL | Administrador Unico | 25/08/2011 | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE HAWES SARAH ANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAWES SARAH ANNE
Empresa: CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL
Administrador Solidario
- Hawes Sarah Anne
- Norton Clive Richard
- Swinburne Michael Francis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4919, L 3827, F 87, S 8, H MA110483, I/A 5 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-29
Empresa: CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL
Administrador Solidario
- Hawes Sarah Anne
- Swinburne Michael Francis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4919, L 3827, F 87, S 8, H MA110483, I/A 4 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-29
Empresa: CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL
Administrador Solidario
- Hawes Sarah Anne
- Swinburne Michael Francis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4919, L 3827, F 86, S 8, H MA110483, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Empresa: CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL
Administrador Unico
- Hawes Sarah Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4919, L 3827, F 86, S 8, H MA110483, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-29
Empresa: CAMBRIDGE NUTRITIONAL FOODS SL
Administrador Unico
- Hawes Sarah Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4919, L 3827, F 85, S 8, H MA110483, I/A 1 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-29
Información de HAWES SARAH ANNE
Mostramos los datos de HAWES SARAH ANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAWES SARAH ANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos