HART DAMIAN JOSEPH PETER
Informe ejecutivo de HART DAMIAN JOSEPH PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HART DAMIAN JOSEPH PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPC INFORMATION SYSTEMS SPAIN SA | Administrador Unico | 16/03/2018 | 13/07/2022 |
IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED | R.L.C.Perma. | 01/09/2009 | 20/10/2021 |
IPC INFORMATION SYSTEMS SPAIN SA | Consejero | 28/09/2017 | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE HART DAMIAN JOSEPH PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HART DAMIAN JOSEPH PETER
Empresa: IPC INFORMATION SYSTEMS SPAIN SA
Administrador Unico
- Hart Damian Joseph Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 172, S 8, H M 36660, I/A 74 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Empresa: IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED
R.L.C.Perma.
- Hart Damian Joseph Peter
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26878 , F 84, S 8, H M 484390, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Empresa: ETRALI SA
Administrador Unico
- Hart Damian Joseph Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 168, S 8, H M 36660, I/A 65 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: ETRALI SA
Consejero
- Grosclaude Lionel Jean Daniel
- Hart Damian Joseph Peter
- Nicolas Guilley Raphael Remi
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 168, S 8, H M 36660, I/A 65 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: ETRALI SA
Consejero
- Hart Damian Joseph Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 168, S 8, H M 36660, I/A 64 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED
R.L.C.Perma.
- Hart Damian Joseph Peter
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26878 , F 77, S 8, H M 484390, I/A 1 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Información de HART DAMIAN JOSEPH PETER
Mostramos los datos de HART DAMIAN JOSEPH PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HART DAMIAN JOSEPH PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos