HARRIETT SAVANNAH MARY
Informe ejecutivo de HARRIETT SAVANNAH MARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HARRIETT SAVANNAH MARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARY DOBSON CELEBRATIONS SL | Socio Unico | 09/07/2021 | |
MARY DOBSON CELEBRATIONS SL | Administrador Unico | 09/07/2021 | |
MCCORMACK AND DOYLE SL | Socio Unico | 31/12/2020 | |
MCCORMACK AND DOYLE SL | Administrador Unico | 31/12/2020 |
VINCULACIONES DE HARRIETT SAVANNAH MARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HARRIETT SAVANNAH MARY
Empresa: TS CLOSURE SL
Liquidador
- Harriett Savannah Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 75, S 8, H TF 64748, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
Empresa: TS CLOSURE SL
Administrador Unico
Liquidador
- Harriett Savannah Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 75, S 8, H TF 64748, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-38
Empresa: MARY DOBSON CELEBRATIONS SL
Administrador Unico
- Harriett Savannah Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3743 , F 27, S 8, H TF 66428, I/A 1 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-38
Empresa: MARY DOBSON CELEBRATIONS SL
Socio Único
- Harriett Savannah Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3743 , F 27, S 8, H TF 66428, I/A 1 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-38
Empresa: MCCORMACK AND DOYLE SL
Administrador Unico
- Harriett Savannah Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 1, S 8, H TF 65388, I/A 1 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Empresa: MCCORMACK AND DOYLE SL
Socio Único
- Harriett Savannah Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 1, S 8, H TF 65388, I/A 1 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Información de HARRIETT SAVANNAH MARY
Mostramos los datos de HARRIETT SAVANNAH MARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HARRIETT SAVANNAH MARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos