HARKAT ABDEREZAK
Informe ejecutivo de HARKAT ABDEREZAK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HARKAT ABDEREZAK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA | Apoderado Mancomunado | 22/05/2017 | |
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA | Presidente | 04/06/2009 | 14/03/2017 |
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA | Consejero | 04/06/2009 | 14/03/2017 |
VINCULACIONES DE HARKAT ABDEREZAK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HARKAT ABDEREZAK
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Mancomunado
- Boudinar Rachid
- Harkat Abderezak
- Harouche Naima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 219, S 8, H M 404819, I/A 31 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-28
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Consejero
- Boudinar Rachid
- Harkat Abderezak
- Harouche Naima
Presidente
- Harkat Abderezak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 218, S 8, H M 404819, I/A 29 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-28
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Consejero
- Boudinar Rachid
- Harkat Abderezak
- Harouche Naima
Presidente
- Harkat Abderezak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 210, S 8, H M 404819, I/A 23 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Consejero
- Boudinar Rachid
- Harkat Abderezak
- Harouche Naima
Presidente
- Harkat Abderezak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 200, S 8, H M 404819, I/A 13 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Empresa: SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SA
Consejero
- Boudinar Rachid
- Harkat Abderezak
- Harrouche Naima
Presidente
- Harkat Abderezak
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22636 , F 118, S 8, H M 404819, I/A 8 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28
Información de HARKAT ABDEREZAK
Mostramos los datos de HARKAT ABDEREZAK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HARKAT ABDEREZAK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos