HARILA ANNA EMMELI
Informe ejecutivo de HARILA ANNA EMMELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HARILA ANNA EMMELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PURE DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 11/11/2022 |
VINCULACIONES DE HARILA ANNA EMMELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HARILA ANNA EMMELI
Empresa: CALLDASH MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Harila Anna Emmeli
- Larsson Julia Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA176760, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-29
Empresa: CALLDASH MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Harila Anna Emmeli
- Larsson Julia Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6397, L 5305, F 42, S 8, H MA176760, I/A 1 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-29
Empresa: SEASONS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Harila Anna Emmeli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962, L 4869, F 4, S 8, H MA156754, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-29
Empresa: SEASONS PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Harila Anna Emmeli
- Staberg Maria Isabella Lillie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962, L 4869, F 4, S 8, H MA156754, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-29
Empresa: SEASONS PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Harila Anna Emmeli
- Staberg Maria Isabella Lillie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962, L 4869, F 4, S 8, H MA156754, I/A 2 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-29
Empresa: SEASONS PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Harila Anna Emmeli
- Nilsson Madeleine Susanne
- Staberg Maria Isabella Lillie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962, L 4869, F 4, S 8, H MA156754, I/A 2 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-29
Empresa: SEASONS PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Harila Anna Emmeli
- Nilsson Madeleine Susanne
- Staberg Maria Isabella Lillie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5962, L 4869, F 3, S 8, H MA156754, I/A 1 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-29
Información de HARILA ANNA EMMELI
Mostramos los datos de HARILA ANNA EMMELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HARILA ANNA EMMELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos