HANS WOLFGANG KUNZ
Informe ejecutivo de HANS WOLFGANG KUNZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HANS WOLFGANG KUNZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G Y D IBERICA SA | Presidente | 10/04/2014 | 26/01/2015 |
G Y D IBERICA SA | Consejero | 10/04/2014 | 26/01/2015 |
G Y D IBERICA SA | Presidente | 12/01/2009 | 10/04/2014 |
G Y D IBERICA SA | Consejero | 12/01/2009 | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE HANS WOLFGANG KUNZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANS WOLFGANG KUNZ
Empresa: G Y D IBERICA SA
Consejero
- Hans Wolfgang Kunz
Presidente
- Hans Wolfgang Kunz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43002 , F 145, S 8, H B 32162, I/A 87 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: G Y D IBERICA SA
Consejero
- Hans Wolfgang Kunz
- Stefan Leonhard Auerbach
Presidente
- Hans Wolfgang Kunz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43002 , F 142, S 8, H B 32162, I/A 84 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Empresa: G Y D IBERICA SA
Consejero
- Hans Wolfgang Kunz
- Michael Helmut Paul Kuemmerle
Presidente
- Hans Wolfgang Kunz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43002 , F 142, S 8, H B 32162, I/A 84 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Empresa: G Y D IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 142, S 8, H B 32162, I/A 70 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Empresa: G Y D IBERICA SA
Consejero
- Hans Wolfgang Kunz
Presidente
- Hans Wolfgang Kunz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 142, S 8, H B 32162, I/A 70 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Información de HANS WOLFGANG KUNZ
Mostramos los datos de HANS WOLFGANG KUNZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANS WOLFGANG KUNZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos