HANS STEFAN HOLMBOM
Informe ejecutivo de HANS STEFAN HOLMBOM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HANS STEFAN HOLMBOM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAXEN PROPIEDADES SL | Administrador Solidario | 27/07/2022 | |
TORREBO INVEST SL | Administrador Unico | 04/05/2016 |
VINCULACIONES DE HANS STEFAN HOLMBOM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANS STEFAN HOLMBOM
Empresa: BRAXEN PROPIEDADES SL
Administrador Solidario
- Hans Pontus Holmbom
- Hans Stefan Holmbom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45973 , F 173, S 8, H B 505620, I/A 3 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Empresa: BRAXEN PROPIEDADES SL
Administrador Unico
- Hans Stefan Holmbom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45973 , F 172, S 8, H B 505620, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: BRAXEN PROPIEDADES SL
Administrador Unico
- Hans Stefan Holmbom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45973 , F 171, S 8, H B 505620, I/A 1 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: TORREBO INVEST SL
Administrador Unico
- Hans Stefan Holmbom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45342 , F 67, S 8, H B 484799, I/A 1 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Información de HANS STEFAN HOLMBOM
Mostramos los datos de HANS STEFAN HOLMBOM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANS STEFAN HOLMBOM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos