HANS HELMUT LINKMEYER
Informe ejecutivo de HANS HELMUT LINKMEYER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HANS HELMUT LINKMEYER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES UNIDAS QUIMICO METALURGICAS SA | Administrador Solidario | 05/06/2024 |
VINCULACIONES DE HANS HELMUT LINKMEYER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANS HELMUT LINKMEYER
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 50180, I/A 15 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-08
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 50180, I/A 15 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-08
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 151, S 8, H B 50180, I/A 14 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 151, S 8, H B 50180, I/A 14 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-08
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 151, S 8, H B 50180, I/A 13 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 151, S 8, H B 50180, I/A 13 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Administrador Solidario
- Gabino Stelling Ana Catalina
- Hans Helmut Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 151, S 8, H B 50180, I/A 12 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Administrador Solidario
- Hans Helmut Linkmeyer
- Ilse Marianne Linkmeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 151, S 8, H B 50180, I/A 12 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Información de HANS HELMUT LINKMEYER
Mostramos los datos de HANS HELMUT LINKMEYER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANS HELMUT LINKMEYER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos