HANNIG GUNTER FRANZ
Informe ejecutivo de HANNIG GUNTER FRANZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HANNIG GUNTER FRANZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACHA SL | Administrador Unico | 01/06/2022 | |
LORAND INVEST SL | Administrador Unico | 01/06/2022 | |
LORAND INVEST SL | Apoderado | 06/11/2019 | |
MACHA SL | Apoderado | 29/10/2019 | |
MACHA SL | Socio Unico | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE HANNIG GUNTER FRANZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANNIG GUNTER FRANZ
Empresa: MACHA SL
Administrador Unico
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 165, S 8, H PM 51041, I/A 7 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-07
Empresa: LORAND INVEST SL
Administrador Unico
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2204 , F 64, S 8, H PM 54374, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-07
Empresa: LORAND INVEST SL
Administrador Unico
Apoderado
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2204 , F 63, S 8, H PM 54374, I/A 4 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-07
Empresa: LORAND INVEST SL
Administrador Unico
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2204 , F 63, S 8, H PM 54374, I/A 4 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-07
Empresa: MACHA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 165, S 8, H PM 51041, I/A 6 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: MACHA SL
Administrador Unico
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 165, S 8, H PM 51041, I/A 6 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
Empresa: HAN FUTURE-INVEST 2006 SL
Liquidador
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 32, S 8, H PM 71686, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-07
Empresa: HAN FUTURE-INVEST 2006 SL
Administrador Unico
Liquidador
- Hannig Gunter Franz
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 32, S 8, H PM 71686, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-07
Empresa: MACHA SL
Socio Único
- Hannig Gunter Franz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 164, S 8, H PM 51041, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-07
Información de HANNIG GUNTER FRANZ
Mostramos los datos de HANNIG GUNTER FRANZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANNIG GUNTER FRANZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos