HANIF ZAHID IQBAL
Informe ejecutivo de HANIF ZAHID IQBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HANIF ZAHID IQBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGUNA VILLE FOOD SL | Socio Unico | 08/10/2019 | |
LAGUNA VILLE FOOD SL | Administrador Unico | 08/10/2019 | |
KAMIYA CORP SL | Socio Unico | 07/07/2010 | |
KAMIYA CORP SL | Administrador Unico | 07/07/2010 |
VINCULACIONES DE HANIF ZAHID IQBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HANIF ZAHID IQBAL
Empresa: MARINA HEALTHY SL
Liquidador
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114, L 4021, F 6, S 8, H MA117307, I/A 2 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-29
Empresa: MARINA HEALTHY SL
Administrador Unico
- Hanif Zahid Iqbal
Socio único
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114, L 4021, F 6, S 8, H MA117307, I/A 2 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-29
Empresa: LAGUNA VILLE FOOD SL
Administrador Unico
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5127, L 4034, F 77, S 8, H MA117779, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Empresa: LAGUNA VILLE FOOD SL
Socio Único
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5127, L 4034, F 77, S 8, H MA117779, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Empresa: MARINA HEALTHY SL
Administrador Unico
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114, L 4021, F 6, S 8, H MA117307, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: MARINA HEALTHY SL
Socio Único
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114, L 4021, F 6, S 8, H MA117307, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-29
Empresa: KAMIYA CORP SL
Administrador Unico
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4784, L 3692, F 144, S 8, H MA105991, I/A 1 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-29
Empresa: KAMIYA CORP SL
Socio Único
- Hanif Zahid Iqbal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4784, L 3692, F 144, S 8, H MA105991, I/A 1 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-29
Información de HANIF ZAHID IQBAL
Mostramos los datos de HANIF ZAHID IQBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HANIF ZAHID IQBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos