HAMOUCHE RABIH FOUAD
Informe ejecutivo de HAMOUCHE RABIH FOUAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAMOUCHE RABIH FOUAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPPAN GRAVITY SL | Administrador Unico | 13/05/2021 | 20/08/2024 |
TOPPAN FUTURECARD SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | 19/03/2024 |
VINCULACIONES DE HAMOUCHE RABIH FOUAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAMOUCHE RABIH FOUAD
Empresa: TOPPAN GRAVITY SL
Administrador Unico
- Hamouche Rabih Fouad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 366749, I/A 9 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: TOPPAN FUTURECARD SL
Administrador Unico
- Hamouche Rabih Fouad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36921 , F 114, S 8, H M 660366, I/A 6 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Administrador Unico
- Hamouche Rabih Fouad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20705 , F 216, S 8, H M 366749, I/A 6 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: TOPPAN FUTURECARD SL
Administrador Unico
- Hamouche Rabih Fouad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36921 , F 113, S 8, H M 660366, I/A 4 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Información de HAMOUCHE RABIH FOUAD
Mostramos los datos de HAMOUCHE RABIH FOUAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAMOUCHE RABIH FOUAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos