HAMES GERMAIN
Informe ejecutivo de HAMES GERMAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAMES GERMAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARDIAN LLODIO UNO SL | Apoderado | 31/01/2011 | 20/12/2019 |
GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA SL | Apoderado | 25/02/2011 | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE HAMES GERMAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAMES GERMAIN
Empresa: GUARDIAN LLODIO UNO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Hames Germain
- Resa Lopez De Eguilaz Jose Maria
- Vincent Pringiers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 22, S 8, H VI 8567, I/A 46 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-01
Empresa: GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 194, S 8, H NA 25841, I/A 27 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-31
Empresa: GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA SL
Apoderado
- Hames Germain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 33, S 8, H NA 25841, I/A 13 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-31
Empresa: GUARDIAN LLODIO UNO SL
Apoderado
- Hames Germain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 217, S 8, H VI 8567, I/A 20 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-01
Información de HAMES GERMAIN
Mostramos los datos de HAMES GERMAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAMES GERMAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos