HAMBERGER CHRISTIAN
Informe ejecutivo de HAMBERGER CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HAMBERGER CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | Apoderado | 28/07/2021 | 01/08/2024 |
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | Apoderado Solidario | 17/04/2023 | 01/08/2024 |
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | Apoderado Solidario | 01/08/2024 | |
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | R.L.C.Perma. | 20/07/2021 | 13/02/2024 |
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | R.L.C.Per.S. | 02/02/2021 | 20/07/2021 |
VINCULACIONES DE HAMBERGER CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAMBERGER CHRISTIAN
Apoderado Solidario
- Bilandzic Sandra Simundza
- Bucher Peter
- Gschliesser Paul
- Hamberger Christian
- Hamberger Christian
- Suarez Arias Monica
- Suarez Arias Monica
Apoderado
- Bilandzic Sandra Simundza
- Bucher Peter
- Gschliesser Paul
- Hamberger Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 715190, I/A 13 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
R.L.C.Perma.
- Hamberger Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 100, S 8, H M 715190, I/A 11 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Apoderado Solidario
- Bilandzic Sandra Simundza
- Bucher Peter
- Gschliesser Paul
- Hamberger Christian
- Lahey-anzinger Doris
- Suarez Arias Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 97, S 8, H M 715190, I/A 7 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Apoderado Solidario
- Hamberger Christian
- Suarez Arias Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 96, S 8, H M 715190, I/A 6 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Apoderado
- Bilandzic Sandra Simundza
- Bucher Peter
- Gschliesser Paul
- Hamberger Christian
- Lahey-anzinger Doris
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 95, S 8, H M 715190, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
R.L.C.Perma.
- Hamberger Christian
- Sanchez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 93, S 8, H M 715190, I/A 3 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
R.L.C.Per.S.
- Hamberger Christian
- Sanchez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 93, S 8, H M 715190, I/A 3 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
R.L.C.Per.S.
- Hamberger Christian
- Sanchez Martin Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 92, S 8, H M 715190, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Información de HAMBERGER CHRISTIAN
Mostramos los datos de HAMBERGER CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAMBERGER CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos