HAMACHER CHRISTIAN
Informe ejecutivo de HAMACHER CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAMACHER CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILOPRO SPAIN SL | Administrador Solidario | 14/03/2024 | |
ESTATECH SPAIN SL | Administrador Solidario | 12/03/2024 | |
ESTCONSUL SPAIN SL | Administrador Solidario | 12/03/2024 | |
MEANDROLINK SPAIN SL | Administrador Solidario | 11/03/2024 | |
MEANDROLABS SPAIN SL | Administrador Solidario | 08/03/2024 | |
MEANDROHUB SPAIN SL | Administrador Solidario | 08/03/2024 | |
ESTADOCO SPAIN SL | Administrador Solidario | 08/03/2024 | |
TUSTRA SPAIN SL | Administrador Solidario | 06/04/2021 | |
FOTOVOLTAICA CAMPANARIO I SL | Secretario | 26/01/2021 | |
FOTOVOLTAICA CAMPANARIO I SL | Consejero | 26/01/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HAMACHER CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAMACHER CHRISTIAN
Empresa: ESTANAL SPAIN SL
Liquidador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40970 , F 33, S 8, H M 726724, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: ESTANAL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40970 , F 33, S 8, H M 726724, I/A 4 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: SILOPRO SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11533, L 8811, F 128, S 8, H V 216970, I/A 2 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-46
Empresa: ESTCONSUL SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11531, L 8809, F 97, S 8, H V 216884, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-46
Empresa: ESTATECH SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11531, L 8809, F 92, S 8, H V 216883, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-46
Empresa: MEANDROLINK SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11530, L 8808, F 132, S 8, H V 216855, I/A 2 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-46
Empresa: ESTADOCO SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11529, L 8807, F 124, S 8, H V 216809, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-46
Empresa: MEANDROHUB SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11529, L 8807, F 133, S 8, H V 216811, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-46
Empresa: MEANDROLABS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hamacher Christian
- Linder Christian Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11529, L 8807, F 136, S 8, H V 216812, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-46
Empresa: FOTOVOLTAICA DE VILLANUEVA UNO SL
Administrador Mancomunado
- Hamacher Christian
- Zaragoza Zaragoza Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10283, L 7564, F 36, S 8, H V 176200, I/A 9 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-46
VER MAS ACTOS
Información de HAMACHER CHRISTIAN
Mostramos los datos de HAMACHER CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAMACHER CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos