HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LACANUDA CONSELL SL | Administrador Solidario | 16/01/2015 |
VINCULACIONES DE HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA
Empresa: LACANUDA CONSELL SL
Administrador Solidario
- Halpern Serra Laura Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26801 , F 46, S 8, H M 482956,482956, I/ 4 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Empresa: LACANUDA CONSELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Halpern Serra Carlos Federico
- Halpern Serra Daniel
- Halpern Serra Laura Maria Teresa
- Halpern Serra Nuria
- Serra Farre Josefa
Consejero
- Halpern Serra Carlos Federico
- Halpern Serra Daniel
- Halpern Serra Laura Maria Teresa
- Halpern Serra Nuria
- Serra Farre Josefa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26801 , F 45, S 8, H M 482956,482956, I/ 2 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: LACANUDA CONSELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Halpern Serra Carlos Federico
- Halpern Serra Daniel
- Halpern Serra Laura Maria Teresa
- Halpern Serra Nuria
- Serra Farre Josefa
Consejero
- Halpern Serra Carlos Federico
- Halpern Serra Daniel
- Halpern Serra Laura Maria Teresa
- Halpern Serra Nuria
- Serra Farre Josefa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26801 , F 39, S 8, H M 482956,482956, I/ 1 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Información de HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA
Mostramos los datos de HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HALPERN SERRA LAURA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos