HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA
Informe ejecutivo de HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS Y VENTANAS JOBAR SL | Socio Unico | 13/12/2011 | |
PUERTAS Y VENTANAS JOBAR SL | Administrador Unico | 13/12/2011 |
VINCULACIONES DE HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA
Administrador Unico
- Haldrych Strauch Agnieszka Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 178, S 8, H CU 4065, I/A 5 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-16
Empresa: PUERTAS Y VENTANAS JOBAR SL
Administrador Unico
- Haldrych Strauch Agnieszka Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 146, S 8, H CU 9076, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-16
Empresa: PUERTAS Y VENTANAS JOBAR SL
Socio Único
- Haldrych Strauch Agnieszka Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 146, S 8, H CU 9076, I/A 1 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-16
Administrador Unico
- Haldrych Strauch Agnieszka Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 178, S 8, H CU 4065, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-16
Nuevo Socio Único
- Haldrych Strauch Agnieszka Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 178, S 8, H CU 4065, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-16
Información de HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA
Mostramos los datos de HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HALDRYCH STRAUCH AGNIESZKA BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos