HAIPING CHEN
Informe ejecutivo de HAIPING CHEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HAIPING CHEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAUTIFUL ENCOUNTER SL | Administrador Unico | 03/01/2013 | |
BEAUTIFUL ENCOUNTER SL | Apoderado | 30/05/2011 |
VINCULACIONES DE HAIPING CHEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAIPING CHEN
Empresa: NOWADAYS'S STYLE 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41110 , F 81, S 8, H B 378281, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: BEAUTIFUL ENCOUNTER SL
Administrador Unico
- Haiping Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42395 , F 203, S 8, H B 406651, I/A 3 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Empresa: BEAUTIFUL ENCOUNTER SL
Apoderado
- Haiping Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42395 , F 202, S 8, H B 406651, I/A 2 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
Empresa: NOWADAYS'S STYLE 2009 SL
Apoderado
- Haiping Chen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41110 , F 81, S 8, H B 378281, I/A 2 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Información de HAIPING CHEN
Mostramos los datos de HAIPING CHEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAIPING CHEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos