HAFSTEINSON NIELS
Informe ejecutivo de HAFSTEINSON NIELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HAFSTEINSON NIELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORTUNE GEMX GROUP SL | Socio Unico | 31/07/2023 | |
JD ENTERPRISE 1962 SL | Administrador Unico | 04/02/2020 |
VINCULACIONES DE HAFSTEINSON NIELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAFSTEINSON NIELS
Empresa: FORTUNE GEMX GROUP SL
Socio Único
- Hafsteinson Niels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 66, S 8, H TF 62743, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-38
Empresa: CASTLE HARBOUR SL
Administrador Solidario
- Hafsteinson Niels
- Hafsteinson Trausti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 42, S 8, H TF 32885, I/A 11 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
Empresa: JD ENTERPRISE 1962 SL
Administrador Unico
- Hafsteinson Niels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 16, S 8, H TF 59612, I/A 4 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Empresa: FORTUNE GEMX GROUP SL
Administrador Unico
- Hafsteinson Niels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 65, S 8, H TF 62743, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-38
Empresa: FORTUNE GEMX GROUP SL
Administrador Unico
- Hafsteinson Niels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 65, S 8, H TF 62743, I/A 2 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-38
Empresa: CASTLE HARBOUR SL
Administrador Solidario
- Hafsteinson Niels
- Hafsteinson Trausti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 42, S 8, H TF 32885, I/A 10 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-38
Empresa: CASTLE HARBOUR SL
Administrador Mancomunado
- Hafsteinson Niels
- Kormaksdottir Run
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 42, S 8, H TF 32885, I/A 10 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-38
Empresa: CASTLE HARBOUR SL
Administrador Mancomunado
- Hafsteinson Niels
- Kormaksdottir Run
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534 , F 41, S 8, H TF 32885, I/A 9 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-38
Información de HAFSTEINSON NIELS
Mostramos los datos de HAFSTEINSON NIELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAFSTEINSON NIELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos