HAERING RODRIGUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de HAERING RODRIGUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAERING RODRIGUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JIM & THERESE MARBELLA HOMES SL | Apoderado Solidario | 04/08/2022 | |
SPACE REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 25/09/2018 | |
CARLOS HAERING LAWYERS SLP | Socio Unico | 12/07/2018 | |
CARLOS HAERING LAWYERS SLP | Soc.Prof. | 12/07/2018 | |
CARLOS HAERING LAWYERS SLP | Administrador Unico | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE HAERING RODRIGUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAERING RODRIGUEZ CARLOS
Empresa: JIM & THERESE MARBELLA HOMES SL
Apoderado Solidario
- CARLOS HAERING LAWYERS SLP
- Gonzalez Jimenez Manuel Jesus
- Haering Rodriguez Carlos
- Kempe Claudia Maria Jesus
- San Juan Molla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6206, L 5113, F 102, S 8, H MA168684, I/A 2 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-29
Empresa: MAYFAIR PROPERTY DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 163, S 8, H MA135294, I/A 3 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: LEXLITE SLP
Administrador Solidario
- Haering Rodriguez Carlos
- Romera Del Corral Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386, L 4293, F 187, S 8, H MA127686, I/A 6 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-29
Empresa: LEXLITE SLP
Soc.Prof.
- Haering Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386, L 4293, F 187, S 8, H MA127686, I/A 5 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-29
Empresa: SPACE REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5490, L 4397, F 183, S 8, H MA132822, I/A 2 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-29
Empresa: CARLOS HAERING LAWYERS SLP
Administrador Unico
- Haering Rodriguez Carlos
Soc.Prof.
- Haering Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749, L 4656, F 65, S 8, H MA146150, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-29
Empresa: CARLOS HAERING LAWYERS SLP
Socio Único
- Haering Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5749, L 4656, F 65, S 8, H MA146150, I/A 1 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-29
Empresa: MAYFAIR PROPERTY DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537, L 4444, F 162, S 8, H MA135294, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-29
Empresa: LEXLITE SLP
Administrador Solidario
- Haering Rodriguez Carlos
- Romera Del Corral Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386, L 4293, F 186, S 8, H MA127686, I/A 2 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-29
Empresa: LEXLITE SLP
Administrador Unico
- Haering Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386, L 4293, F 186, S 8, H MA127686, I/A 2 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-29
VER MAS ACTOS
Información de HAERING RODRIGUEZ CARLOS
Mostramos los datos de HAERING RODRIGUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAERING RODRIGUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos