HADIZA ALSINA PEDREROL
Informe ejecutivo de HADIZA ALSINA PEDREROL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE HADIZA ALSINA PEDREROL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANILEIX 2014 SL | Administrador Unico | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE HADIZA ALSINA PEDREROL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HADIZA ALSINA PEDREROL
Empresa: LIXANG INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 55, S 8, H GI 60307, I/A 3 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-17
Empresa: ALEPOL 2006 SL
Administrador Unico
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 26, S 8, H GI 43276, I/A 7 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-17
Empresa: KADI 2003 SL
Administrador Unico
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 26, S 8, H GI 33157, I/A 9 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-17
Empresa: ALANGEL 2010 SL
Administrador Unico
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 31, S 8, H GI 52292, I/A 5 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-17
Empresa: LIXANG INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 54, S 8, H GI 60307, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-17
Empresa: LIXANG INVERSIONES SL
Socio Único
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 54, S 8, H GI 60307, I/A 1 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-17
Empresa: ACUFITUI SL
Liquidador
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 33, S 8, H GI 28400, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-17
Empresa: ACUFITUI SL
Administrador Solidario
- Hadiza Alsina Pedrerol
- Margarita Cubi Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 33, S 8, H GI 28400, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-17
Empresa: ANILEIX 2014 SL
Administrador Unico
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 167, S 8, H GI 56038, I/A 1 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-17
Empresa: HABIBA 2006 SL
Apoderado
- Hadiza Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 132, S 8, H GI 42758, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-17
VER MAS ACTOS
Información de HADIZA ALSINA PEDREROL
Mostramos los datos de HADIZA ALSINA PEDREROL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HADIZA ALSINA PEDREROL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos