HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI
Informe ejecutivo de HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NANOAIR SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/05/2019 | 13/02/2020 |
NANOAIR SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 05/01/2017 | 13/05/2019 |
VINCULACIONES DE HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI
Empresa: NANOAIR SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hadi Etminani Moslehi Tehrani
- Marull Darnes Joan
- Miro Domenech Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 5, S 8, H B 462299, I/A 6 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-08
Empresa: NANOAIR SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hadi Etminani Moslehi Tehrani
- Marull Darnes Joan
- Miro Domenech Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 4, S 8, H B 462299, I/A 4 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: NANOAIR SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Hadi Etminani Moslehi Tehrani
- Miro Domenech Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 4, S 8, H B 462299, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: NANOAIR SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Hadi Etminani Moslehi Tehrani
- Miro Domenech Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 3, S 8, H B 462299, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
Información de HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI
Mostramos los datos de HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HADI ETMINANI MOSLEHI TEHRANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos