HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMAS DE FAMILIA SL | Socio Unico | 05/02/2009 | |
TEMAS DE FAMILIA SL | Administrador Unico | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR
Apoderado
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 408762, I/A 57 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Consejero
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Presidente
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 408762, I/A 56 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Presidente
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 198, S 8, H M 408762, I/A 36 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 198, S 8, H M 408762, I/A 36 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Apoderado
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 192, S 8, H M 408762, I/A 31 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Consejero
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Vicepresidente
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 191, S 8, H M 408762, I/A 29 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: ACREDITIA SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
- Hansson Rasmus Michael
- Mellbye Danckert Petter
- Zahl Olav Dalen
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 142, S 8, H M 619209, I/A 2 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: ACREDITIA SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 142, S 8, H M 619209, I/A 2 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: ACREDITIA SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 141, S 8, H M 619209, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: ACREDITIA SERVICIOS AUXILIARES SL
Socio Único
- Haddad Sanchez De Cueto Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34423 , F 141, S 8, H M 619209, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
VER MAS ACTOS
Información de HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HADDAD SANCHEZ DE CUETO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos