HABA NAVARRO RAFAEL
Informe ejecutivo de HABA NAVARRO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HABA NAVARRO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 11/04/2011 | 20/04/2017 |
HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 11/04/2011 | 20/04/2017 |
HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL | Liquidador | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL | Liquidador Solidario | 11/04/2012 | 11/04/2012 |
JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 27/01/2009 | 11/04/2012 |
JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Solidario | 27/01/2009 |
VINCULACIONES DE HABA NAVARRO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HABA NAVARRO RAFAEL
Empresa: HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL
Liquidador
- Haba Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4870, L 3778, F 9, S 8, H MA108828, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-29
Empresa: HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Haba Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4870, L 3778, F 9, S 8, H MA108828, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-29
Empresa: JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL
Liquidador Solidario
- Haba Navarro Rafael
- Jimenez Morales Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 1853, F 71, S 8, H MA 53139, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-29
Empresa: JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Haba Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 1853, F 71, S 8, H MA 53139, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-29
Empresa: HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Haba Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4870, L 3778, F 8, S 8, H MA108828, I/A 1 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Empresa: HABA-NAVARRO CONSTRUCCIONES SL
Socio Único
- Haba Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4870, L 3778, F 8, S 8, H MA108828, I/A 1 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Empresa: JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Haba Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 1853, F 70, S 8, H MA 53139, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Empresa: JIMENEZ HABA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Haba Navarro Rafael
- Jimenez Morales Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 1853, F 70, S 8, H MA 53139, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Información de HABA NAVARRO RAFAEL
Mostramos los datos de HABA NAVARRO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HABA NAVARRO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos