HAAS ANITA LUISE
Informe ejecutivo de HAAS ANITA LUISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HAAS ANITA LUISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVE MEDICAL ESCAPES SL | Administrador Solidario | 16/08/2021 | |
GANESHA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 12/06/2020 | |
GANESHA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 12/06/2020 | |
PRODI COCINAS PALMA SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2009 | |
PRODI COCINAS SANTA PONSA SL | Apoderado Mancomunado | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE HAAS ANITA LUISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAAS ANITA LUISE
Empresa: EXCLUSIVE MEDICAL ESCAPES SL
Administrador Solidario
- Haas Anita Luise
- Schmitt Ursula Beate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 14, S 8, H PM 91756, I/A 1 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Empresa: PROFI HAUSTECHNIK SL
Apoderado Mancomunado
- Ehrhardt Lourdes
- Ehrhardt Randolf
- Haas Anita Luise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 225, S 8, H PM 51004, I/A 7 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-07
Empresa: GANESHA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Haas Anita Luise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 184, S 8, H PM 88916, I/A 1 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-07
Empresa: GANESHA INVESTMENTS SL
Socio Único
- Haas Anita Luise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 184, S 8, H PM 88916, I/A 1 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-07
Empresa: PRODI COCINAS PALMA SL
Apoderado Mancomunado
- Ehrhardt Lourdes
- Ehrhardt Randolf
- Haas Anita Luise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 183, S 8, H PM 54283, I/A 3 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-07
Empresa: PRODI COCINAS SANTA PONSA SL
Apoderado Mancomunado
- Ehrhardt Lourdes
- Ehrhardt Randolf
- Haas Anita Luise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 151, S 8, H PM 53841, I/A 3 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-07
Información de HAAS ANITA LUISE
Mostramos los datos de HAAS ANITA LUISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAAS ANITA LUISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos