H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE
Informe ejecutivo de H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDAVER SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE
Apoderado Mancomunado
- Garcia Ortega Marcos
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025 , F 112, S 8, H T 37981, I/A 18 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-43
Empresa: KATOEN NATIE DE HENARES SL
Apoderado Mancomunado
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784 , F 30, S 8, H T 37986, I/A 15 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-43
Apoderado Mancomunado
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 118, S 8, H T 37766, I/A 20 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-43
Empresa: KATOEN NATIE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2805 , F 54, S 8, H T 23953, I/A 38 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-43
Empresa: KATOEN NATIE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 170, S 8, H T 23953, I/A 25 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-43
Apoderado Mancomunado
- Francis J. Stockmans Steven
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Van Den Bergh Joris
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 89, S 8, H T 37981, I/A 11 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: VALUE ADDED LOGISTICS TARRAGONA SL
Apoderado Mancomunado
- Francis J. Stockmans Steven
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Van Den Bergh Joris
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 100, S 8, H T 38000, I/A 8 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Apoderado Mancomunado
- Francis J. Stockmans Steven
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Van Den Bergh Joris
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 113, S 8, H T 37766, I/A 12 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: KATOEN NATIE DE HENARES SL
Apoderado Mancomunado
- Francis J. Stockmans Steven
- H De Ridder Annick Marie-therese
- Steverlynck Bernard Charles J
- Van Den Bergh Joris
- Wouters Patrick Leopold Jeanne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 185, S 8, H T 37986, I/A 8 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-43
Información de H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE
Mostramos los datos de H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de H DE RIDDER ANNICK MARIE-THERESE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos