GYORI-NARAY ENIKO BETTINA
Informe ejecutivo de GYORI-NARAY ENIKO BETTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GYORI-NARAY ENIKO BETTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPANAREA CONSULTING SL | Presidente | 15/09/2022 | |
SPANAREA CONSULTING SL | Consejero | 15/09/2022 |
VINCULACIONES DE GYORI-NARAY ENIKO BETTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GYORI-NARAY ENIKO BETTINA
Empresa: SPANAREA CONSULTING SL
Consejero
- Dominguez Martinez Enmanuel
- Fernandez Gonzalez Pedro Jose
- Gyori-naray Eniko Bettina
Presidente
- Gyori-naray Eniko Bettina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42597 , F 156, S 8, H M 753510, I/A 2 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: SPANAREA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gyori-naray Eniko Bettina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42597 , F 156, S 8, H M 753510, I/A 2 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: SPANAREA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gyori-naray Eniko Bettina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42597 , F 154, S 8, H M 753510, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: MYTOYS TECH LAB SL
Apoderado
- Gyori-naray Eniko Bettina
- Spiller Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34719 , F 86, S 8, H M 624449, I/A 5 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: ARANDA INTERNATIONAL ASSISTANCE SL
Apoderado
- Gyori-naray Eniko Bettina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40401 , F 53, S 8, H M 413810, I/A 20 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: ARANDA INTERNATIONAL ASSISTANCE SL
Apoderado
- Gyori-naray Eniko Bettina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40401 , F 51, S 8, H M 413810, I/A 17 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: MYTOYS TECH LAB SL
Apoderado
- Feuring Thomas
- Forstmann Florian
- Fuhrman Marko
- Gyori-naray Eniko Bettina
- Korner Kristin
- Spiller Peter
- Turkalj Vesna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34719 , F 85, S 8, H M 624449, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Información de GYORI-NARAY ENIKO BETTINA
Mostramos los datos de GYORI-NARAY ENIKO BETTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GYORI-NARAY ENIKO BETTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos