GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA
Informe ejecutivo de GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVER WYMAN SL | Apoderado Solidario | 30/11/2023 | |
NATIONAL ECONOMIC RESEARCH ASSOCIATES INC | Apoderado | 28/11/2023 | |
MERCER OUTSOURCING SL | Apoderado Solidario | 16/11/2023 | |
MERCER CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 16/11/2023 |
VINCULACIONES DE GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA
Empresa: OLIVER WYMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 19, S 8, H M 452322, I/A 50 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: OLIVER WYMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 19, S 8, H M 452322, I/A 50 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19980 , F 225, S 8, H M 6683, I/A 48 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19980 , F 225, S 8, H M 6683, I/A 48 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: MERCER CONSULTING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28384 , F 221, S 8, H M 292859, I/A 67 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: MERCER CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28384 , F 221, S 8, H M 292859, I/A 67 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: MERCER OUTSOURCING SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29696 , F 223, S 8, H M 534339, I/A 21 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: MERCER OUTSOURCING SL
Apoderado
- Acquah William Elinam
- Czarnecka Elzbieta Maria
- Flack Renne Richards
- Gwiazda Justyna Katarzyna
- Hubble Tracey Louise
- Hul Bartlomiej
- Klicka Alina
- Wright Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29696 , F 223, S 8, H M 534339, I/A 21 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: OLIVER WYMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 17, S 8, H M 452322, I/A 48 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-28
Empresa: MERCER CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28384 , F 218, S 8, H M 292859, I/A 64 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
VER MAS ACTOS
Información de GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA
Mostramos los datos de GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos