GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI
Informe ejecutivo de GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEN-LIS SL | Administrador Solidario | 19/01/2009 | 05/01/2015 |
VINCULACIONES DE GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI
Empresa: ALEN-LIS SL
Administrador Solidario
- Gomez Norma Virginia
- Gvirtz De Ruda Liliana Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 2381, F 133, S 8, H MA 67907, I/A 5 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-29
Empresa: ALEN-LIS SL
Administrador Solidario
- Gvirtz De Ruda Liliana Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 2381, F 133, S 8, H MA 67907, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-29
Empresa: ALEN-LIS SL
Administrador Solidario
- Gvirtz De Ruda Liliana Noemi
- Sirena Emilce Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 2381, F 133, S 8, H MA 67907, I/A 3 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Empresa: ALEN-LIS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Maldonado Alejandra
- Gvirtz De Ruda Liliana Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469, L 2381, F 133, S 8, H MA 67907, I/A 3 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Información de GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI
Mostramos los datos de GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GVIRTZ DE RUDA LILIANA NOEMI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos