GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ
Informe ejecutivo de GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCALA DEL SUR SA | Apoderado | 10/10/2023 | |
COMPAÑIA AGRICOLA TORREBREVA SA | Apoderado | 03/04/2023 | |
NONI CARLA SL | Consejero Delegado | 29/04/2022 | |
TORREBREVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2022 | |
NONI CARLA SL | Consejero | 15/12/2021 | |
COSTA BALLENA CLUB DE GOLF SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2013 | |
TORREBREVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2013 | |
INICIATIVAS TURISTICAS COSTA NOROESTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2013 | |
BODEGAS DE LOS INFANTES DE ORLEANS BORBON SAE | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2013 | |
LA BALLENA SA | Apoderado | 26/07/2013 |
VINCULACIONES DE GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ
Empresa: ALCALA DEL SUR SA
Apoderado
- De Gonzalo Gamir Jose Maria
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 225, S 8, H M 164268, I/A 25 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: ALCALA DEL SUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
- Villagomez Matito Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 225, S 8, H M 164268, I/A 25 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA TORREBREVA SA
Apoderado
- De Gonzalo Gamir Jose Maria
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 222, S 8, H M 202772, I/A 27 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA TORREBREVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
- Villagomez Matito Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 222, S 8, H M 202772, I/A 27 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: NONI CARLA SL
Consejero Delegado
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 62, S 8, H CA 59436, I/A 2 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-11
Empresa: ARROYO DEL BOTANICO SA
Consejero Delegado
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 62, S 8, H CA 12311, I/A 18 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-11
Empresa: ARROYO DEL BOTANICO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Renedo Varela Domingo Luis
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 62, S 8, H CA 12311, I/A 18 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-11
Empresa: TORREBREVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
- Villagomez Matito Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 102, S 8, H CA 4853, I/A 35 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-11
Empresa: ARROYO DEL BOTANICO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 61, S 8, H CA 12311, I/A 17 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-11
Empresa: NONI CARLA GMBH
Administrador Solidario
Consejero
- Guzman Nuñez Maria De La Paz
- Renedo Varela Domingo Luis
- Vazquez Y Vieyra De Abreu Fermin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 59, S 8, H CA 59436, I/A 1 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-11
VER MAS ACTOS
Información de GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ
Mostramos los datos de GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN NUÑEZ MARIA DE LA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos