GUZMAN JUSTICIA LUIS
Informe ejecutivo de GUZMAN JUSTICIA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUZMAN JUSTICIA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLIFINSA SL | Administrador Unico | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE GUZMAN JUSTICIA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN JUSTICIA LUIS
Empresa: JUSTICIA ABOGADOS SL
Consejero Delegado
- Guzman Justicia Luis
Consejero
- Garcia-olay Samaniego Alvaro
- Guzman Justicia Luis
- Lopez Castells Martina-eulalia
Presidente
- Guzman Justicia Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39476 , F 203, S 8, H M 700900, I/A 2 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: JUSTICIA ABOGADOS SL
Consejero Delegado
- Guzman Justicia Luis
Consejero
- Garcia-olay Samaniego Alvaro
- Guzman Justicia Luis
- Lopez Castells Martina-eulalia
Presidente
- Guzman Justicia Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39476 , F 202, S 8, H M 700900, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: SALA DE BOLSA SL
Consejero Delegado Solidario
- De Gracia Miro Jorge
- Guzman Justicia Luis
Consejero
- Guzman Justicia Luis
Presidente
- Guzman Justicia Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292 , F 145, S 8, H SG 6825, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-40
Empresa: PUBLIFINSA SL
Administrador Unico
- Guzman Justicia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4417 , F 77, S 8, H M 73234, I/A 2 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Información de GUZMAN JUSTICIA LUIS
Mostramos los datos de GUZMAN JUSTICIA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN JUSTICIA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos