GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GUZMAN FERNANDEZ SL | Consejero Delegado | 30/06/2022 | |
INVERSIONES GUZMAN FERNANDEZ SL | Presidente | 30/06/2022 | |
INVERSIONES GUZMAN FERNANDEZ SL | Apoderado | 14/02/2018 |
VINCULACIONES DE GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Empresa: INVERSIONES GUZMAN FERNANDEZ SL
Consejero Delegado
- Guzman Fernandez Juan Miguel
Presidente
- Guzman Fernandez Juan Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4965 , F 154, S 8, H SE 47092, I/A 11 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-41
Empresa: INVERSIONES GUZMAN FERNANDEZ SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Guzman Fernandez Juan Miguel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4965 , F 154, S 8, H SE 47092, I/A 11 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-41
Empresa: COBBER IBERIA SL
Administrador Solidario
- Guzman Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 95, S 8, H M 472308, I/A 16 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Empresa: COBBER IBERIA SL
Administrador Solidario
- Guzman Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26209 , F 87, S 8, H M 472308, I/A 12 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-28
Empresa: INVERSIONES GUZMAN FERNANDEZ SL
Apoderado
- Guzman Fernandez Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4965 , F 153, S 8, H SE 47092, I/A 8 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-41
Empresa: FONTIA SUMINISTROS SL
Consejero
- Abad Lopez Miguel Angel
- De Diego Galan Jose-luis
- Guzman Fernandez Juan Miguel
- Martin Gil Maria Belen
- Moron Cortes Jose
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 4217, F 138, S 8, H MA124430, I/A 3 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-29
Empresa: FONTIA SUMINISTROS SL
Consejero
- Abad Lopez Miguel Angel
- De Diego Galan Jose-luis
- Guzman Fernandez Juan Miguel
- Martin Gil Maria Belen
- Moron Cortes Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310, L 4217, F 136, S 8, H MA124430, I/A 1 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-29
Información de GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN FERNANDEZ JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos