GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO
Informe ejecutivo de GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAWKERS GROUP SL | Vicepresidente | 16/02/2024 | |
HAWKERS GROUP SL | Apoderado Solidario | 29/01/2024 | |
HAWKERS GROUP SL | Consejero | 29/12/2023 | |
AUGMENTED REALITY SOFTWARE SL | Consejero | 21/06/2023 | |
PLAY HAWKERS SL | Administrador Unico | 28/09/2022 | |
HAWKERS GROUP RETAIL SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2021 | |
BRATLEBORO SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | |
PLAY OKYLA SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | |
SALDUM EYEWEAR SL | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | |
BRATLEBORO SL | Administrador Unico | 11/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO
Empresa: SALDUM VENTURES SL
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4634 , F 79, S 8, H A 133994, I/A 29 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-03
Empresa: SALDUM VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
- Puig Guerra Ignasi
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4634 , F 76, S 8, H A 133994, I/A 26 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-03
Empresa: SALDUM VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4634 , F 76, S 8, H A 133994, I/A 26 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-03
Empresa: SALDUM VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 70, S 8, H A 133994, I/A 25 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-03
Empresa: SALDUM VENTURES SL
Consejero
- Alvarado Moreno Jose Orlando
- Convit Guruceaga Ana Graciela
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 69, S 8, H A 133994, I/A 22 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-03
Empresa: AUGMENTED REALITY SOFTWARE SL
Consejero
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 211, S 8, H SA 15006, I/A 6 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-37
Empresa: PLAY HAWKERS SL
Administrador Unico
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4361 , F 99, S 8, H A 138493, I/A 28 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-03
Empresa: HAWKERS GROUP RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3788 , F 225, S 8, H A 140796, I/A 13 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-03
Empresa: PLAY OKYLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 13, S 8, H A 153909, I/A 9 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-03
Empresa: SALDUM EYEWEAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Guzman De Frutos Lopez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026 , F 118, S 8, H A 154586, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-03
VER MAS ACTOS
Información de GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO
Mostramos los datos de GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUZMAN DE FRUTOS LOPEZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos